Обчисліть зручним способом :18×16+18×34+50×22

Ответ:18 ( 16 +34) + 50*22 = 18 * 50 +50 *22= 50 (18 + 22) = 50 *40 =2000Пошаговое объяснение:

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы